ymddiriedolwyr UK ADVISING AND TUTORING
Rhif yr elusen: 1185020
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neil Gordon Bangs | Cadeirydd | 08 September 2021 |
|
|
||||
Dr Josephine Gabi | Ymddiriedolwr | 19 July 2023 |
|
|
||||
Dr Michael Hadley Talbot | Ymddiriedolwr | 19 July 2023 |
|
|||||
Dr Sarah May Bosch | Ymddiriedolwr | 08 July 2022 |
|
|
||||
Dr Abigail Moriarty | Ymddiriedolwr | 17 May 2021 |
|
|
||||
Dr Ann Lesley Bingham | Ymddiriedolwr | 10 September 2020 |
|
|
||||
Dr Susan Anne Smith | Ymddiriedolwr | 01 June 2020 |
|
|
||||
Dionne Elizabeth Barton | Ymddiriedolwr | 01 June 2020 |
|
|
||||
Oscar van den Wijngaard | Ymddiriedolwr | 01 June 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.