ymddiriedolwyr LLANBERIS MOUNTAIN RESCUE TEAM CIO / TÎM ACHUB MYNYDD LLANBERIS SCE
Rhif yr elusen: 1184620
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elfyn Jones | Cadeirydd | 09 December 2021 |
|
|
||||
Alun Craig Allcock | Ymddiriedolwr | 20 December 2023 |
|
|
||||
Dr Gwyn Roberts | Ymddiriedolwr | 20 December 2023 |
|
|
||||
Dr Paula Roberts | Ymddiriedolwr | 23 August 2023 |
|
|
||||
Carolyn Frances Samuel | Ymddiriedolwr | 19 February 2023 |
|
|
||||
Simon Ben Verspeak | Ymddiriedolwr | 08 December 2022 |
|
|
||||
Gruffudd Sion Owen | Ymddiriedolwr | 08 December 2022 |
|
|
||||
Phil Benbow | Ymddiriedolwr | 08 December 2022 |
|
|
||||
Francois Jack Otter | Ymddiriedolwr | 08 December 2022 |
|
|
||||
Dr Richard John Griffiths | Ymddiriedolwr | 08 December 2022 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.