ymddiriedolwyr NORTHFIELDS COMMUNITY LIBRARY
Rhif yr elusen: 1185498
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meena Laljibhai Shah | Ymddiriedolwr | 28 March 2023 |
|
|
||||||||
Joy Doyle | Ymddiriedolwr | 29 November 2022 |
|
|
||||||||
Maureen Elizabeth Boughton | Ymddiriedolwr | 29 November 2022 |
|
|
||||||||
Angela Margaret Bell | Ymddiriedolwr | 09 August 2021 |
|
|
||||||||
Tanya White | Ymddiriedolwr | 21 January 2020 |
|
|
||||||||
Alison Willoughby | Ymddiriedolwr | 17 September 2019 |
|
|
||||||||
Alison Pegg | Ymddiriedolwr | 17 September 2019 |
|
|||||||||
Paul Driscoll | Ymddiriedolwr | 17 September 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.