ymddiriedolwyr ZITASES FOUNDATION CIO
Rhif yr elusen: 1187673
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linda- Zita Ifeoma Imo | Cadeirydd | 21 August 2019 |
|
|
||||
JUSTINA AMARACHUKWU NAWAH | Ymddiriedolwr | 04 August 2023 |
|
|
||||
CHIZUBE ADANNA NWADIKE | Ymddiriedolwr | 04 August 2023 |
|
|
||||
Fayemi Abel Oluwaseun | Ymddiriedolwr | 13 December 2022 |
|
|
||||
Theresa Modupe Adetona | Ymddiriedolwr | 23 August 2019 |
|
|
||||
Beverley Bridget Oluchukwu Adolphus | Ymddiriedolwr | 22 August 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.