Hanes ariannol COMMUNITY LINKS (NORTHERN) LIMITED
Rhif yr elusen: 514779
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.13m | £10.10m | £10.45m | £11.06m | £12.72m | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.86m | £9.51m | £9.99m | £10.88m | £12.14m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.29m | £9.58m | £9.42m | £10.75m | £11.18m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £229.15k | £272.08k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £1.50k | £1.90k | £13.34k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £619.22k | £471.89k | £509.78k | £524.48k | £495.87k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £8.49m | £9.61m | £9.94m | £10.53m | £12.21m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £19.91k | £14.59k | £2.74k | £642 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £8.86m | £9.51m | £9.97m | £10.88m | £12.14m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £19.12k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £18.15k | £33.91k | £17.01k | £94.54k | £26.32k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.