ymddiriedolwyr BRITISH SCHOOL OF WATCHMAKING
Rhif yr elusen: 1186365
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Weston | Cadeirydd | 08 October 2014 |
|
|
||||
Andrea Nunziata | Ymddiriedolwr | 29 January 2022 |
|
|
||||
Viviane Borges | Ymddiriedolwr | 10 December 2020 |
|
|
||||
Gordon William Bryan | Ymddiriedolwr | 14 September 2017 |
|
|
||||
Benoit Bruno Frank Jallu | Ymddiriedolwr | 15 September 2016 |
|
|
||||
Gerard Kerr | Ymddiriedolwr | 18 September 2008 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.