ymddiriedolwyr THE WARWICKSHIRE FEDERATION OF WOMEN'S INSTITUTES CIO
Rhif yr elusen: 1185351
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angela Struthers | Ymddiriedolwr | 05 July 2022 |
|
|
||||
Joanne Claire Whitehead-Wall | Ymddiriedolwr | 05 July 2022 |
|
|
||||
Anne Mary Bloxham | Ymddiriedolwr | 05 July 2022 |
|
|
||||
Susan Jane Gill | Ymddiriedolwr | 05 July 2022 |
|
|
||||
Anita Dudley | Ymddiriedolwr | 13 March 2021 |
|
|
||||
Glynis Forknell | Ymddiriedolwr | 31 March 2020 |
|
|
||||
Ruth McCartney | Ymddiriedolwr | 19 March 2018 |
|
|
||||
Susan Margaret Postlehwaite | Ymddiriedolwr | 19 March 2018 |
|
|
||||
Julia Baker | Ymddiriedolwr | 21 March 2016 |
|
|
||||
Veronica Chapman | Ymddiriedolwr | 22 March 2013 |
|
|||||
CHRISTINE DYER | Ymddiriedolwr | 19 March 2008 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.