ymddiriedolwyr CAMPAIGN AGAINST POVERTY (CAP)
Rhif yr elusen: 1189950
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yaw Amoako ASAMOAH | Cadeirydd | 01 January 2021 |
|
|
||||
Jonathan Peprah-Gyamfi | Ymddiriedolwr | 01 February 2022 |
|
|
||||
KWAME AGYEKUM | Ymddiriedolwr | 01 February 2021 |
|
|
||||
George ASANTE-YEBOAH | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||
RICHARD CUNNINGHAM TRUSTEE | Ymddiriedolwr | 28 January 2020 |
|
|||||
Dr ROBERT PEPRAH-GYAMFI | Ymddiriedolwr | 01 July 2018 |
|
|
||||
RITA PEPRAH-GYAMFI | Ymddiriedolwr | 01 July 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.