ymddiriedolwyr STAFFORD GRAMMAR SCHOOL PTA
Rhif yr elusen: 1186397
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippa Dyble | Cadeirydd | 17 September 2019 |
|
|
||||
Louise Bennett | Ymddiriedolwr | 24 April 2023 |
|
|
||||
Alyson Burton | Ymddiriedolwr | 22 October 2022 |
|
|
||||
William Paul Nicholas Pietrek | Ymddiriedolwr | 13 October 2022 |
|
|
||||
Marine Judson | Ymddiriedolwr | 13 October 2022 |
|
|
||||
Charlotte Thompson | Ymddiriedolwr | 29 September 2020 |
|
|
||||
Lisa Ashton | Ymddiriedolwr | 17 September 2019 |
|
|
||||
Surjit Mahal | Ymddiriedolwr | 17 September 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.