ymddiriedolwyr OKRE: OPENING KNOWLEDGE ACROSS RESEARCH AND ENTERTAINMENT
Rhif yr elusen: 1189257
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DR Yvonne Thompson CBE | Cadeirydd | 30 June 2021 |
|
|
||||
Dame Christine Ryan | Ymddiriedolwr | 16 February 2023 |
|
|
||||
Simon Bernard Ruddick | Ymddiriedolwr | 20 July 2022 |
|
|
||||
Laura Clare | Ymddiriedolwr | 06 May 2021 |
|
|
||||
Jonathan Patrick Frederick Bradley | Ymddiriedolwr | 06 May 2021 |
|
|
||||
PHILOMENA GIBBONS | Ymddiriedolwr | 21 April 2020 |
|
|||||
Nicholas Michael Button-Brown MBA | Ymddiriedolwr | 21 April 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.