Hanes ariannol YSTRADGYNLAIS VOLUNTEER CENTRE
Rhif yr elusen: 515094
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £173.76k | £114.39k | £113.05k | £139.56k | £99.38k | |
|
Cyfanswm gwariant | £139.76k | £108.56k | £134.90k | £158.26k | £97.52k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £4.36k | £3.02k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £8.37k | £5.82k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.