ymddiriedolwyr DEVIZES ARTS FESTIVAL
Rhif yr elusen: 1188959
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent McNamara | Cadeirydd | 01 September 2016 |
|
|
||||
Dagmar Alexandra Junghanns | Ymddiriedolwr | 04 March 2024 |
|
|
||||
Melanie Jackson | Ymddiriedolwr | 04 March 2024 |
|
|
||||
Katharine Elisabeth Campbell | Ymddiriedolwr | 04 March 2024 |
|
|
||||
Linda Beverley Holmshaw | Ymddiriedolwr | 04 March 2024 |
|
|
||||
John Robert Fox Bradford | Ymddiriedolwr | 04 March 2024 |
|
|
||||
Philippa Morgan | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|||||
Gillian Neil | Ymddiriedolwr | 10 January 2022 |
|
|
||||
George Batten | Ymddiriedolwr | 22 November 2021 |
|
|
||||
Jean Shirley Edwards | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
Clair Goodwin Figes | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
ANTHONY WOODISON | Ymddiriedolwr | 16 April 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.