ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF PENRITH
Rhif yr elusen: 1187270
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REVEREND DAVID GARETH SARGENT | Cadeirydd | 01 June 2019 |
|
|||||||||
Clifford Harper | Ymddiriedolwr | 02 October 2023 |
|
|||||||||
Rosemary Fielder | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||||||
Rev Elizabeth Katherine Honey | Ymddiriedolwr | 13 September 2022 |
|
|
||||||||
Richard John Haizelden | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||||||
Mark Stephen Popple | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||||||
Rev MARY GRACE EDWARDS | Ymddiriedolwr | 29 June 2019 |
|
|||||||||
Linda Jane Boylan | Ymddiriedolwr | 16 June 2019 |
|
|
||||||||
Margaret Elizabeth Irving | Ymddiriedolwr | 16 June 2019 |
|
|||||||||
WILLIAM ARTHUR MADDAMS | Ymddiriedolwr | 16 June 2019 |
|
|
||||||||
Philip Anthony Lund | Ymddiriedolwr | 16 June 2019 |
|
|
||||||||
Rev ANDREW GARDNER | Ymddiriedolwr | 16 June 2019 |
|
|
||||||||
Duncan Walker | Ymddiriedolwr | 16 June 2019 |
|
|
||||||||
Susan Caroline Anne Tomlinson | Ymddiriedolwr | 01 June 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.