ymddiriedolwyr FRIENDS OF NEW EARSWICK SWIMMING POOL
Rhif yr elusen: 1188111
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew JB Calverley | Cadeirydd | 21 February 2020 |
|
|
||||
Peter Vaughan | Ymddiriedolwr | 01 February 2024 |
|
|||||
John Phillip Farrall | Ymddiriedolwr | 01 December 2023 |
|
|
||||
Lorraine Florence Ford Clennett | Ymddiriedolwr | 01 December 2023 |
|
|
||||
Michael David Peters | Ymddiriedolwr | 24 February 2020 |
|
|
||||
Sue Glenton | Ymddiriedolwr | 20 February 2020 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.