ymddiriedolwyr NORTHAMPTON NATIONAL SPIRITUALIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1189602
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linda Joan Waters | Cadeirydd | 20 March 2019 |
|
|
||||
Faye Laflin | Ymddiriedolwr | 15 March 2023 |
|
|
||||
Victoria Hughes | Ymddiriedolwr | 20 April 2022 |
|
|
||||
Anita Murphy | Ymddiriedolwr | 30 June 2021 |
|
|
||||
Roy John Candy | Ymddiriedolwr | 20 March 2019 |
|
|
||||
Vanessa Thornhill | Ymddiriedolwr | 20 March 2019 |
|
|
||||
Debra Ann Tromans | Ymddiriedolwr | 21 March 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.