Dogfen lywodraethu WALSALL BREAST CANCER SELF-HELP GROUP
Rhif yr elusen: 515463
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 9 APRIL 1984 AS AMENDED 16 JULY 1984, 26 MARCH 1986, 28 AUGUST 1991 AND 30 MARCH 1995
Gwrthrychau elusennol
(1)RELIEVE THE NEEDS OF WOMEN SUFFERING FROM BREAST CANCER.(2)TO ENGAGE IN ANY OTHER CHARITABLE ACTIVITIES WHICH MAY LESSEN THE SUFFERING OF SUCH WOMEN AND ANCILLARY THERETO, TO PRESERVE AND PROTECT THE HEALTH OF FAMILIES AND CARERS OF THOSE WOMEN, AND TO ADVANCE EDUCATION AND RELIEVE POVERTY AMONG SUCH FAMILIES AND CARERS.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.