Hanes ariannol THE CHESHIRE PROVINCIAL GRAND CHAPTER OF ROYAL ARCH MASONS' FUND OF BENEVOLENCE
Rhif yr elusen: 515645
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2004 | 31/10/2007 | 31/10/2008 | 31/10/2009 | 31/10/2010 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.38k | £41.86k | £43.41k | £2.55k | £2.06k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.38k | £35.19k | £37.16k | £3.10k | £2.06k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.