ymddiriedolwyr MAVESYN RIDWARE VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 515675
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (67 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen Higgins | Cadeirydd | 24 June 2019 |
|
|
||||
David Birchall | Ymddiriedolwr | 26 October 2022 |
|
|
||||
Sallie-Ann Birchall | Ymddiriedolwr | 26 October 2022 |
|
|
||||
Lorraine Ann Moore | Ymddiriedolwr | 02 July 2021 |
|
|
||||
Yvonne Jacqueline Higgins | Ymddiriedolwr | 24 June 2019 |
|
|
||||
MRS FRAN LOCKER | Ymddiriedolwr | 01 June 2018 |
|
|
||||
Sandra Enid Howell | Ymddiriedolwr | 23 April 2018 |
|
|
||||
Jeanette Roberts | Ymddiriedolwr | 15 May 2017 |
|
|
||||
Vivien ADAMS | Ymddiriedolwr | 15 April 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.