ymddiriedolwyr INTERNATIONAL SEISMOLOGICAL CENTRE
Rhif yr elusen: 1188971
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Martin Vallee | Ymddiriedolwr | 13 July 2023 |
|
|
||||
Adrienne Moseley | Ymddiriedolwr | 13 July 2023 |
|
|
||||
Dr Yanru An | Ymddiriedolwr | 21 June 2021 |
|
|
||||
Dr Xyoli Perez Campos | Ymddiriedolwr | 21 June 2021 |
|
|
||||
Dr John Michael Kendall | Ymddiriedolwr | 13 April 2021 |
|
|
||||
Seiji Tsuboi | Ymddiriedolwr | 04 January 2021 |
|
|
||||
Johannes Schweitzer | Ymddiriedolwr | 08 April 2020 |
|
|
||||
John Henry Woodhouse | Ymddiriedolwr | 08 April 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.