ymddiriedolwyr THE BURY SPEAKEASY CLUB
Rhif yr elusen: 516092
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID MORTON | Cadeirydd |
|
|
|||||
Fleur Holland-Haque | Ymddiriedolwr | 02 April 2024 |
|
|
||||
Jean Wright | Ymddiriedolwr | 21 May 2021 |
|
|
||||
Janice Lloyd | Ymddiriedolwr | 22 March 2021 |
|
|
||||
Kevin Winch | Ymddiriedolwr | 22 March 2021 |
|
|
||||
Elizabeth Duncan | Ymddiriedolwr | 22 March 2021 |
|
|
||||
Henry Holland | Ymddiriedolwr | 21 March 2021 |
|
|
||||
Judith Hancock | Ymddiriedolwr | 12 November 2019 |
|
|
||||
Phillip Prince | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
Angela Hibbert | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
JOHN LOWE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.