Hanes ariannol SEESAW PRE-SCHOOL PLAYGROUP
Rhif yr elusen: 516127
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (2 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £87.89k | £83.43k | £82.20k | £104.78k | £101.62k | |
|
Cyfanswm gwariant | £72.61k | £79.44k | £72.81k | £79.96k | £84.59k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £69.49k | £74.23k | £75.38k | £84.39k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £2.72k | £16.33k | £9.53k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.