ymddiriedolwyr THE COLNE OPERATIC SOCIETY
Rhif yr elusen: 516258
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEVAN MANLEY | Cadeirydd | 24 February 2015 |
|
|||||
Catherine Cox | Ymddiriedolwr | 20 February 2024 |
|
|
||||
Richard David Sanderson | Ymddiriedolwr | 20 February 2024 |
|
|
||||
Ian Pilkington | Ymddiriedolwr | 15 March 2023 |
|
|
||||
PAUL SMITH THOMPSON | Ymddiriedolwr | 15 March 2023 |
|
|||||
Karl Pilkington | Ymddiriedolwr | 27 August 2019 |
|
|
||||
Marilyn McGinty | Ymddiriedolwr | 26 February 2019 |
|
|
||||
LISA MANLEY | Ymddiriedolwr | 26 February 2019 |
|
|
||||
David Smith | Ymddiriedolwr | 21 February 2017 |
|
|
||||
LEISA ARLEEN CHADWICK | Ymddiriedolwr | 25 February 2014 |
|
|
||||
STEPHEN BURROWS | Ymddiriedolwr | 25 February 2014 |
|
|
||||
HELEN LOUISE NELSON | Ymddiriedolwr | 01 June 2011 |
|
|
||||
MR JOE WHITTAM | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.