ymddiriedolwyr INNER CITY MUSIC LIMITED
Rhif yr elusen: 516351
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEPHEN SORRELL | Cadeirydd | 20 March 2017 |
|
|
||||
Kate Campbell-Green | Ymddiriedolwr | 08 February 2024 |
|
|
||||
KAREN GABAY | Ymddiriedolwr | 19 December 2016 |
|
|||||
Julian Curnuck | Ymddiriedolwr | 21 March 2016 |
|
|
||||
LISA ASHURST | Ymddiriedolwr | 17 December 2015 |
|
|
||||
HOWARD SHARROCK | Ymddiriedolwr | 12 December 2013 |
|
|
||||
RICHARD JONES | Ymddiriedolwr | 20 June 2011 |
|
|
||||
NICK REED | Ymddiriedolwr | 20 June 2011 |
|
|||||
GAVIN SHARP | Ymddiriedolwr | 20 June 2011 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.