Hanes ariannol YORKSHIRE CANCER RESEARCH
Rhif yr elusen: 516898
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.79m | £18.72m | £20.29m | £25.83m | £32.81m | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.35m | £10.36m | £13.02m | £12.65m | £14.56m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £139.12k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £4.90m | £5.68m | £4.21m | £5.92m | £8.17m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £125 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £6.74m | £11.98m | £15.29m | £19.09m | £23.35m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.15m | £1.06m | £782.06k | £828.06k | £1.29m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £2.82m | £3.83m | £2.83m | £3.75m | £5.34m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £6.55m | £8.10m | £10.89m | £9.95m | £11.02m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.80m | £2.27m | £2.12m | £2.71m | £3.54m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £37.74k | £39.60k | £40.51k | £100.54k | £129.45k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £5.23m | £8.06m | £5.91m | £8.35m | £8.65m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £84.82k | £89.65k | £98.19k | £99.89k | £97.55k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.