Hanes ariannol FRIENDS OF WORCESTER CATHEDRAL
Rhif yr elusen: 517009
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £68.26k | £53.18k | £31.61k | £31.55k | £31.76k | |
|
Cyfanswm gwariant | £29.40k | £29.12k | £76.16k | £24.19k | £32.07k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £1.11k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.