Hanes ariannol WHERE NEXT ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 517248
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £656.29k | £639.06k | £992.36k | £771.91k | £685.78k | |
|
Cyfanswm gwariant | £715.07k | £708.71k | £719.89k | £730.09k | £664.56k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £433.99k | £405.99k | £273.83k | £393.61k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £164.03k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £114.40k | £90.52k | £494.11k | £309.31k | £190.34k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £113.69k | £0 | £57.94k | £100.45k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £541.77k | £433.99k | £497.57k | £401.55k | £393.61k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £118 | £201 | £128 | £30 | £1.39k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £550 | £3.08k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £642 | £660 | £688 | £1.34k | £347 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £706.22k | £690.31k | £699.91k | £701.61k | £464.09k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £8.85k | £18.40k | £19.97k | £28.48k | £52.56k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £4.00k | £4.00k | £4.20k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £147.91k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.