ymddiriedolwyr DEMENTIA ACTIVE
Rhif yr elusen: 1195246
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joe Woods | Cadeirydd | 08 December 2021 |
|
|
||||
Chris Higgins | Ymddiriedolwr | 07 February 2024 |
|
|
||||
Alice Noray | Ymddiriedolwr | 01 June 2023 |
|
|
||||
Melissa Fazackerley | Ymddiriedolwr | 27 February 2023 |
|
|
||||
Joanne Elstob | Ymddiriedolwr | 11 January 2023 |
|
|
||||
Anna Svenson-Tuckey | Ymddiriedolwr | 27 June 2022 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.