Hanes ariannol BUTTERSHAW (ST PAUL'S) CHURCH AMATEUR OPERATIC AND DRAMATIC SOCIETY
Rhif yr elusen: 517576
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2014 | 31/07/2015 | 31/07/2016 | 31/07/2017 | 31/07/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £15.90k | £40.12k | £50.35k | £55.51k | £52.68k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.10k | £40.95k | £45.80k | £50.36k | £50.67k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.