Hanes ariannol BOCKLETON FIELD STUDY TRUST
Rhif yr elusen: 517659
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 03/04/2009 | 03/04/2010 | 03/04/2011 | 03/04/2012 | 03/04/2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £63 | £1 | £1 | £1 | £1 | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.00k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.