ymddiriedolwyr WARWICK DISTRICT SCOUT COUNCIL
Rhif yr elusen: 1193812
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tristan Drew McNeill | Ymddiriedolwr | 13 December 2023 |
|
|
||||
ANDREW JOHN CAMERON | Ymddiriedolwr | 14 March 2023 |
|
|
||||
Megan Louise Kendall | Ymddiriedolwr | 21 November 2022 |
|
|
||||
MARTIN LESLIE RUSSELL | Ymddiriedolwr | 12 April 2022 |
|
|||||
Dawn Angela Grice | Ymddiriedolwr | 12 April 2022 |
|
|||||
MATTHEW HAYS PAIGE-STIMSON | Ymddiriedolwr | 10 November 2021 |
|
|||||
Caroline Ann Rickard | Ymddiriedolwr | 10 November 2021 |
|
|
||||
YVONNE PAIGE-STIMSON | Ymddiriedolwr | 23 December 2020 |
|
|||||
Jennifer Ann Stockbridge | Ymddiriedolwr | 16 December 2020 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.