ymddiriedolwyr TAVISTOCK AREA FOODBANK
Rhif yr elusen: 1198161
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Robert Weston | Cadeirydd | 01 November 2017 |
|
|||||
Anne Keogh | Ymddiriedolwr | 10 July 2023 |
|
|
||||
Julie Lloyd | Ymddiriedolwr | 13 March 2023 |
|
|
||||
Vicky Dawson | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|
||||
Rosemarie Collins Crook | Ymddiriedolwr | 01 March 2022 |
|
|
||||
Julie Jillians | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
Hilary Elizabeth Johnson | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|||||
Joan Margaret Dennis | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
||||
Anthony David Welsh | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.