ymddiriedolwyr Rhondda Ministry Area
Rhif yr elusen: 1195437
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicola Jayne Free | Cadeirydd | 01 January 2022 |
|
|
||||
Rev James Lawson | Ymddiriedolwr | 25 June 2023 |
|
|||||
Margaret Elizabeth Bowen | Ymddiriedolwr | 18 April 2023 |
|
|
||||
Rev Sarah Rogers | Ymddiriedolwr | 16 February 2023 |
|
|
||||
Jacqueline Llewellyn | Ymddiriedolwr | 27 February 2022 |
|
|
||||
MARGARET EVANS | Ymddiriedolwr | 27 February 2022 |
|
|
||||
William John Richards | Ymddiriedolwr | 27 February 2022 |
|
|||||
Mari Harrison | Ymddiriedolwr | 27 February 2022 |
|
|
||||
Rowena May Harding | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Margaret Raye Saunders | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|||||
Richard Charles Nicholas Coombs | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Rev David Mark Jones | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Michael John Andrew | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Rev Peter Simon Gale | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Kathryn Phelps Goodman | Ymddiriedolwr | 09 August 2021 |
|
|
||||
Kevin Staveley BEM | Ymddiriedolwr | 09 August 2021 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.