ymddiriedolwyr PLYMOUTH MAYFLOWER SPECIALS
Rhif yr elusen: 1196439
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alan Robert Stockdale | Cadeirydd | 17 May 2021 |
|
|
||||
Councillor Susan Elizabeth Dann | Ymddiriedolwr | 18 December 2023 |
|
|||||
Katie Busfield | Ymddiriedolwr | 03 June 2023 |
|
|
||||
Isabel Kate Bamforth | Ymddiriedolwr | 12 October 2022 |
|
|
||||
Thomas Lavis | Ymddiriedolwr | 28 January 2022 |
|
|
||||
Jacqueline Anne Lee-Hansen | Ymddiriedolwr | 17 May 2021 |
|
|
||||
Lee Malcolm Fergusson | Ymddiriedolwr | 17 May 2021 |
|
|
||||
Michael John Tozer | Ymddiriedolwr | 17 May 2021 |
|
|
||||
Maureen Jean Stockdale | Ymddiriedolwr | 17 May 2021 |
|
|
||||
Jacqueline Kay Carter | Ymddiriedolwr | 17 May 2021 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.