ymddiriedolwyr BARMOUTH OASIS COMMUNITY GROUP LTD
Rhif yr elusen: 1199257
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Dawn Elizabeth Robinson | Cadeirydd | 09 January 2004 |
|
|||||
Caroline Rose Barman | Ymddiriedolwr | 05 September 2022 |
|
|
||||
Peter Cook | Ymddiriedolwr | 01 August 2022 |
|
|
||||
Hugh Elfed Lewis | Ymddiriedolwr | 01 March 2021 |
|
|
||||
Matthew Paul Harris | Ymddiriedolwr | 21 April 2016 |
|
|
||||
David Graham Hooper | Ymddiriedolwr | 01 October 2014 |
|
|
||||
CAROL SHIRLEY MARY JONES | Ymddiriedolwr | 09 January 2004 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.