ymddiriedolwyr LONG COVID SUPPORT
Rhif yr elusen: 1198938
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joanne Dainow | Cadeirydd | 26 May 2021 |
|
|
||||
Gareth Evans | Ymddiriedolwr | 10 November 2023 |
|
|
||||
Lawrence Jack Mindel | Ymddiriedolwr | 23 February 2023 |
|
|
||||
James William McGoldrick | Ymddiriedolwr | 11 February 2023 |
|
|
||||
Ian Martin Frayling | Ymddiriedolwr | 11 February 2023 |
|
|||||
Temitope Oyefuga | Ymddiriedolwr | 06 February 2023 |
|
|
||||
Aimie Cole | Ymddiriedolwr | 06 January 2023 |
|
|
||||
Professor Daniel Altmann | Ymddiriedolwr | 20 September 2021 |
|
|
||||
Natalie Rogers | Ymddiriedolwr | 26 May 2021 |
|
|
||||
MARGARET O'HARA | Ymddiriedolwr | 26 May 2021 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.