ymddiriedolwyr Worcestershire Cricket Foundation
Rhif yr elusen: 1197703
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harriet Clare Saunders | Ymddiriedolwr | 14 December 2023 |
|
|
||||
Paul Jerry Husbands | Ymddiriedolwr | 14 December 2023 |
|
|
||||
Simon John Slevin | Ymddiriedolwr | 25 July 2023 |
|
|
||||
Willem Joseph Harris | Ymddiriedolwr | 09 July 2023 |
|
|
||||
Jon Simon Edward Landau | Ymddiriedolwr | 08 July 2023 |
|
|
||||
Ruth Madeleine Heywood | Ymddiriedolwr | 07 July 2023 |
|
|
||||
Sally Catherine Glarvey | Ymddiriedolwr | 05 April 2022 |
|
|
||||
Phoebe Dawson | Ymddiriedolwr | 05 April 2022 |
|
|
||||
Anna-Maria Konstantinides | Ymddiriedolwr | 05 April 2022 |
|
|
||||
Jane Ellis Seabrook | Ymddiriedolwr | 05 April 2022 |
|
|
||||
DIVYA PRAKASH FRCS | Ymddiriedolwr | 01 April 2018 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.