ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST ANDREW, BISHOPSTONE
Rhif yr elusen: 1196160
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hilary Susan Norsworthy | Cadeirydd | 25 April 2021 |
|
|
||||||
PHILIP FRANCIS POPLE | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|||||||
Dr Lyn Thomas | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||||
Ann Graham | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||||
Anne Clark | Ymddiriedolwr | 08 September 2021 |
|
|
||||||
Rev Joseph Michael Padfield | Ymddiriedolwr | 04 July 2021 |
|
|||||||
Pauline Margaret Martin | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|
||||||
KAY BLACKBURN BA HONS | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|||||||
Richard John Martin FRICS | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|||||||
James Alan Taylor | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|
||||||
Anne Elizabeth Riley | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|
||||||
Violet Roberts | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|
||||||
Christine Barbara Jennings | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|
||||||
Margaret Jane Lucy | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|
||||||
Rev Arwen Mary Caroline Folkes | Ymddiriedolwr | 21 March 2019 |
|
|
||||||
Rev Arwen Mary Caroline Folkes | Ymddiriedolwr | 21 March 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.