Hanes ariannol POOL FARM AND PRIMROSE HILL COMMUNITY NURSERY LIMITED
Rhif yr elusen: 518886
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £393.05k | £400.84k | £266.50k | £232.04k | £83.83k | |
|
Cyfanswm gwariant | £364.47k | £379.70k | £282.39k | £291.01k | £111.14k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £112.89k | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £55.90k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.