ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST PAUL, HARRINGAY
Rhif yr elusen: 1196649
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Peter Richard Snow | Cadeirydd | 29 January 2018 |
|
|||||
Margaret Portelli | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||
Wing-Yen Li | Ymddiriedolwr | 11 September 2023 |
|
|
||||
Ellie Gomola | Ymddiriedolwr | 02 June 2023 |
|
|
||||
Marilyn Awaah Ajanaku | Ymddiriedolwr | 14 March 2022 |
|
|
||||
David Matthew Unwin | Ymddiriedolwr | 26 May 2021 |
|
|
||||
Alexander Marcus Wingrove | Ymddiriedolwr | 26 May 2021 |
|
|
||||
Brian Mak | Ymddiriedolwr | 26 May 2021 |
|
|
||||
Marvalin Dyte | Ymddiriedolwr | 26 May 2021 |
|
|
||||
Verona George | Ymddiriedolwr | 26 May 2021 |
|
|
||||
Virginia Gill | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|||||
Alastair Gill | Ymddiriedolwr | 22 April 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.