ymddiriedolwyr THE CATHEDRAL CHURCH OF THE HOLY AND UNDIVIDED TRINITY OF ELY
Rhif yr elusen: 1202546
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THE VERY REVD MARK BONNEY | Cadeirydd | 22 September 2012 |
|
|||||
Canon Timothy John Walters | Ymddiriedolwr | 11 July 2024 |
|
|
||||
Sir Jonathan Guy Jones | Ymddiriedolwr | 31 October 2022 |
|
|||||
Harriet Sarah Burles | Ymddiriedolwr | 31 October 2022 |
|
|||||
Francis William Miles Burkitt | Ymddiriedolwr | 26 September 2022 |
|
|||||
Dr Felicity Cooke | Ymddiriedolwr | 26 September 2022 |
|
|||||
The Revd Canon James Reveley | Ymddiriedolwr | 15 August 2020 |
|
|||||
Rev Canon Thomas Oliver Buchanan | Ymddiriedolwr | 26 February 2019 |
|
|||||
REVD DR JESSICA MARTIN | Ymddiriedolwr | 10 September 2016 |
|
|
||||
THE REVD CANON DR JAMES GARRARD | Ymddiriedolwr | 29 November 2008 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.