Hanes ariannol 3RD GEE CROSS (HOLY TRINITY) SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 520221
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (184 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £14.42k | £15.78k | £33.50k | £24.81k | £16.40k | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.11k | £12.15k | £18.15k | £16.62k | £33.49k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £500 | £10.00k | £10.67k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.