ymddiriedolwyr LINTON UNITED REFORMED CHURCH CHARITY
Rhif yr elusen: 1200295
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Christopher Mark Kemshell | Cadeirydd | 13 July 2013 |
|
|
||||
Neil Summers | Ymddiriedolwr | 24 June 2024 |
|
|
||||
Jennie Ann Papa | Ymddiriedolwr | 22 January 2024 |
|
|
||||
Ian Robert Burns | Ymddiriedolwr | 20 July 2020 |
|
|
||||
Debbie Jayne MacBean | Ymddiriedolwr | 01 July 2017 |
|
|
||||
Alistair Robert Wood | Ymddiriedolwr | 01 October 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.