Hanes ariannol DURHAM SCOUT COUNTY COUNCIL
Rhif yr elusen: 520719
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £606.95k | £835.42k | £331.78k | £459.08k | £570.20k | |
|
Cyfanswm gwariant | £607.40k | £823.33k | £248.59k | £416.67k | £535.08k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £97.20k | £68.38k | £17.18k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £95.03k | £114.67k | N/A | N/A | £20.78k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £348.77k | £362.49k | N/A | N/A | £401.91k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £158.00k | £353.02k | N/A | N/A | £121.07k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £5.15k | £5.24k | N/A | N/A | £8.41k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | £18.03k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | N/A | £10.39k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £306.73k | £523.06k | N/A | N/A | £224.15k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £300.67k | £300.27k | N/A | N/A | £310.93k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £21.93k | N/A | N/A | £30.38k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £300 | N/A | N/A | £300 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.