ymddiriedolwyr DURHAM SCOUT COUNTY COUNCIL
Rhif yr elusen: 520719
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hillary Stubbs | Cadeirydd | 20 April 2021 |
|
|
||||
James Elliott | Ymddiriedolwr | 27 June 2023 |
|
|
||||
Catherine Adele Batty | Ymddiriedolwr | 27 June 2023 |
|
|
||||
Carlton Peter Gronow | Ymddiriedolwr | 25 April 2022 |
|
|
||||
Avril Victoria Pelling | Ymddiriedolwr | 25 April 2022 |
|
|
||||
Caroline Grace Knox | Ymddiriedolwr | 25 September 2019 |
|
|
||||
Steven Arthur Whatt | Ymddiriedolwr | 12 September 2018 |
|
|
||||
NICHOLAS IAN MCCORMICK | Ymddiriedolwr | 12 September 2018 |
|
|||||
BRYAN JOHNSON | Ymddiriedolwr | 12 September 2018 |
|
|||||
MARK IRELAND | Ymddiriedolwr | 13 September 2017 |
|
|||||
PHILIP HARNBY | Ymddiriedolwr | 28 September 2016 |
|
|||||
RYAN DAVID CURRAH | Ymddiriedolwr | 24 January 2014 |
|
|||||
GREGORY PISKOSZ | Ymddiriedolwr | 24 January 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.