Hanes ariannol BLAYDON YOUTH CLUB
Rhif yr elusen: 520735
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £200.31k | £210.20k | £224.35k | £287.24k | £236.20k | |
|
Cyfanswm gwariant | £183.23k | £223.11k | £231.62k | £261.71k | £292.77k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | £135.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £9.90k | £7.57k | £0 | £9.60k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.