ymddiriedolwyr ROYAL WELCH FUSILIERS REGIMENTAL MUSEUM TRUST LTD
Rhif yr elusen: 1202306
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colonel Nicholas John Lock OBE MA | Cadeirydd | 01 September 2018 |
|
|
||||
CAPTAIN EMRYS DESMOND WILLIAMS DCM | Ymddiriedolwr | 17 June 2021 |
|
|
||||
COLONEL PETER JAMES KNOX OBE | Ymddiriedolwr | 11 May 2021 |
|
|
||||
Hugh E S Beaumont | Ymddiriedolwr | 13 September 2018 |
|
|
||||
Allan David Poole | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||
Anne Pedley | Ymddiriedolwr | 01 March 2005 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.