ymddiriedolwyr STOKE PRIOR VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 520986
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Michael Peter Wyldes | Cadeirydd | 01 August 2023 |
|
|
||||
Emma Banks | Ymddiriedolwr | 10 May 2024 |
|
|
||||
Cheryl Poole | Ymddiriedolwr | 14 February 2024 |
|
|
||||
Paul Arnold | Ymddiriedolwr | 09 August 2023 |
|
|
||||
Michael Hayward | Ymddiriedolwr | 24 March 2022 |
|
|
||||
Jayne Hayward | Ymddiriedolwr | 19 July 2021 |
|
|
||||
Judith Burt | Ymddiriedolwr | 17 May 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.