ymddiriedolwyr BEXHILL MENS SHED
Rhif yr elusen: 1203739
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brian Seares | Ymddiriedolwr | 20 May 2024 |
|
|
||||
Annette Davies | Ymddiriedolwr | 09 May 2024 |
|
|
||||
Terence James Christopher Byrne | Ymddiriedolwr | 01 May 2024 |
|
|
||||
Julian Robert Griffiths | Ymddiriedolwr | 29 April 2024 |
|
|
||||
Derek Merkl | Ymddiriedolwr | 26 June 2023 |
|
|
||||
Mark Legg | Ymddiriedolwr | 26 June 2023 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.