ymddiriedolwyr AIGHTON BAILEY AND CHAIGLEY WAR MEMORIAL HALL
Rhif yr elusen: 521005
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (47 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDREW NIALL MACFARLANE | Cadeirydd |
|
||||||||
Derek Harwood | Ymddiriedolwr | 22 March 2022 |
|
|
||||||
Nicola Jane Cuddy | Ymddiriedolwr | 24 November 2020 |
|
|
||||||
Keith Wiggins | Ymddiriedolwr | 04 March 2019 |
|
|
||||||
Ann Marie Nicholson | Ymddiriedolwr | 04 March 2019 |
|
|
||||||
PETER RICHARD BUTTERFIELD | Ymddiriedolwr | 31 January 2017 |
|
|
||||||
Peter Terence Hayhurst | Ymddiriedolwr | 16 March 2016 |
|
|
||||||
Andrew John Bailey | Ymddiriedolwr | 16 March 2016 |
|
|
||||||
M A BLAND | Ymddiriedolwr | 01 August 1993 |
|
|
||||||
BARBARA HERD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
Katherine Helen MOLYNEUX | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.