ymddiriedolwyr WALKING 4 HOPE
Rhif yr elusen: 1202602
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christopher Paul Atkinson | Cadeirydd | 02 November 2022 |
|
|
||||
Jennifer Holding | Ymddiriedolwr | 09 August 2023 |
|
|
||||
Rev David McCourtie Miller | Ymddiriedolwr | 28 November 2022 |
|
|
||||
Shirley Margaret Miller | Ymddiriedolwr | 28 November 2022 |
|
|
||||
Joanne Clair Bell | Ymddiriedolwr | 10 November 2022 |
|
|
||||
Lynda Maureen Weale | Ymddiriedolwr | 05 November 2022 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.